Informazioni su Ursula Lüpold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Lüpold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005746415, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kuhn Kanal AG, in Möriken-Wildegg, CHE-105.233.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2291051).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüpold, Ursula, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüpold, Thomas, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Etterlin, Pirmin, von Zufikon, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005454363, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gehren AG, in Möriken-Wildegg, CHE-271.899.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, Publ. 2288917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüpold, Willi, von Möriken-Wildegg, in Möriken AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey-Lüpold, Silvia, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüpold, Ursula, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004761651, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG, in Möriken-Wildegg, CHE-109.744.627, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2302729).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Lüpold AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 19.09.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüpold, Ursula, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüpold, Thomas, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].