Informazioni su Christian Lüönd
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Lüönd
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004954676, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Unimission AG, in Neuheim, CHE-236.808.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüönd, Christian, von Sattel, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelin, Christian, von Schiers, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Martin, von Uetikon am See, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004843591, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Qualiflex Solutions AG, bisher in Unterägeri, CHE-108.698.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, Publ. 2176823).
Statutenänderung:
20.02.2020.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Qualiflex Solutions SA) (Qualiflex Solutions Ltd.).
Sitz neu:
Sins.
Domizil neu:
Industrie Nord 16, 5643 Sins.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen und Handel im Bereich Industrie- und Gebäude-Automation und Informatik sowie Entwicklung, Wartung und Verkauf von eigener Software;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief und/oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüönd, Raphael, von Sattel, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lüönd, Christian, von Sattel, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüönd, Wolfgang, von Sattel, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld, Adrian, von Lungern, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004710945, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SOS Casa AG, in Neuheim, CHE-236.808.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567317).
Statutenänderung:
27.08.2019.
Firma neu:
Unimission AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Unimission SA).
Zweck neu:
Erbringen von ICT-Dienstleistungen (Informations- und Kommunikationstechnologie), Handel mit Hard- und Software sowie Services, Finanzierungen und sämtliche damit verbundene Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadlin, Michael, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grechenig, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pulker, Hans Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosenheim, Michel, von Zürich, in Langnau am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüönd, Christian, von Sattel, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balanica, Kurt-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelin, Christian, von Schiers, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.