Informazioni su Christian Marc Häfelin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Marc Häfelin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004954676, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Unimission AG, in Neuheim, CHE-236.808.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüönd, Christian, von Sattel, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelin, Christian, von Schiers, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Martin, von Uetikon am See, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004710945, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SOS Casa AG, in Neuheim, CHE-236.808.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567317).
Statutenänderung:
27.08.2019.
Firma neu:
Unimission AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Unimission SA).
Zweck neu:
Erbringen von ICT-Dienstleistungen (Informations- und Kommunikationstechnologie), Handel mit Hard- und Software sowie Services, Finanzierungen und sämtliche damit verbundene Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadlin, Michael, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grechenig, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pulker, Hans Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosenheim, Michel, von Zürich, in Langnau am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüönd, Christian, von Sattel, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balanica, Kurt-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelin, Christian, von Schiers, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2282491, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Häfelin Systeme GmbH, in Thun, CHE-419.113.097, Talackerstrasse 45B, 3604 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringung von Informatikdienstleistungen im In- und Ausland;
Handel mit Produkten im Informatikbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 16.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Häfelin, Christian Marc, von Schiers, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.