Informazioni su Thomas Lüchinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Lüchinger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Lüchinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005491524, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Arluba-Holding AG, in Riehen, CHE-101.465.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, S.0, Publ. 2896281).
Firma neu:
Arluba-Holding AG in Liq..
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil: c/o Thomas Lüchinger, Luegimatt 1, 4202 Duggingen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.05.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Thomas, von Basel, in Duggingen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005123840, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Genossenschaft "Dorflade" Duggingen, in Duggingen, CHE-104.067.587, Genossenschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lander, Brigitte, von Frenkendorf, in Fehren, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Robert, von Lütisburg, in Duggingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietler, Silvia, von Hägendorf, in Duggingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brogli, Silvia, von Stein (AG), in Duggingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Ursula, von Dürrenroth, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welte, Peter, von Ruswil, in Duggingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Cornelia, von Walchwil, in Duggingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Denise, von Matzendorf, in Duggingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Thomas, von Basel, in Duggingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Aurelio, von Appenzell, in Duggingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1913287, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Crowe Shipping AG, in Basel, CHE-112.407.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, Publ. 6657802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pascal, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Séquin, Martin, von Basel und Thun, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Thomas, von Basel, in Duggingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krattiger, Rolf, von Oberdorf BL, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Binzen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bussinger, Felix, von Basel, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.