Informazioni su René Max Lüchinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Max Lüchinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4131249, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Weko AG, in Eichberg, CHE-106.612.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2012, Publ. 6970094).
Statutenänderung:
15.03.2018.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
St.Jakob-Strasse 60, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Bauprojekten im In- und Ausland sowie den Handel, die Verwaltung und Vermietung von Grundstücken, Immobilien und Bauprojekten sowie sämtliche damit direkt und indirekt anfallenden Arbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Marken, Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Wertschriften kaufen, halten und veräussert, Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger, Werner, von Oberriet SG, in Eichberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lüchinger, René Max, von Oberriet SG, in Marbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Marcel, von Oberriet SG, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Daniel, von Oberriet SG, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mijajlovic, Jovan, serbischer Staatsangehöriger, in Bronschhofen (Wil SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2277789, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Careal Holding Hilfsfonds, in Zürich, CHE-109.717.501, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüchinger, René, von Oberriet SG, in Marbach SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Jan, von Sumvitg, in Chur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].
Numero di pubblicazione: 6970094, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Weko AG, in Eichberg, CH-320.3.031.439-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 14, Publ. 4970358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinsli, Albin, von Zizers, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, René Max, von Oberriet SG, in Marbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Marcel, von Oberriet SG, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Daniel, von Oberriet SG, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.