Informazioni su Christiane Luck-Regitz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christiane Luck-Regitz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5565442, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Cromwell Executive Search AG, in Zug, CH-550.1.038.246-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, S. 22, Publ. 5540436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luck-Regitz, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Gersau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3980190, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IIS Innovative Internet Strategies SA, bisher in Beckenried, CH-550.1.038.246-2, Verwirklichung von Konzepten auf Internet, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 12, Publ. 3695378).
Gründungsstatuten:
03.02.2004.
Statutenänderung:
09.05.2007.
Firma neu:
Cromwell Executive Search AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.
Zweck neu:
Personalunternehmensberatung und -vermittlung, Hochschulabsolventenberatung, Dienstleistungen im Medienagenturbereich sowie Durchführung von Merger- und Aquisitionstransaktionen;
kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, derartige Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cron, Bernhard, von Basel, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ALR Fiduciaire A.L. Rummel S.A., in Nyon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Endress, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Luck-Regitz, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Gersau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Neuhauser Treuhand GmbH, in Heiden, Revisionsstelle.