Informazioni su Enrica Looser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Enrica Looser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005926900, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hugo Looser-Stiftung, in Wangen-Brüttisellen, CHE-110.122.131, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005514804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Enrica, von Wangen-Brüttisellen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirzel, Thomas, von Uster, in Volketswil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dillier, Peter, von Engelberg, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005514804, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hugo Looser-Stiftung, in Wangen-Brüttisellen, CHE-110.122.131, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Hugo, von Wangen-Brüttisellen, in Regensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Reto, von Wangen-Brüttisellen, in Adliswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen];
Looser, Enrica, von Wangen-Brüttisellen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005255145, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elmobilien AG, in Zürich, CHE-112.126.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831278).
Firma neu:
Elmobilien AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Cronberg AG, Davidstrasse 38, 9000 St. Gallen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Enrica, von Wangen-Brüttisellen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser-Paardekooper, Marcella, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Markus, von Zürich, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hühner-Stocker, Gabrielle, von Zürich, in Nürensdorf, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cronberg AG (CHE-107.487.767), in St. Gallen, Liquidatorin.