Informazioni su Anneka Lohn
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anneka Lohn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005743972, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Evidenzgesellschaft, bisher in Arlesheim, CHE-103.749.425, Verein (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2010, Publ. 5742138).
Statutenänderung:
25.04.2023.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Stiftung Evidenz, Gerbergasse 30, 4001 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kerler, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied und Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohn, Anneka, deutsche Staatsangehörige, in Bochum (DE), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Dornach, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biemond, Rembert, niederländischer Staatsangehöriger, in Järna (SE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hohlmann, Benjamin Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Röschenz, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.
Numero di pubblicazione: HR02-1004599985, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Evidenz, in Basel, CHE-115.048.559, Stiftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohn, Anneka, deutsche Staatsangehörige, in Bochum (DE), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dornach];
Frischknecht geb. Fuchs, Ute Rebekka, von Teufen (AR), in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Hohlmann, Benjamin Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Röschenz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aesch (BL)];
Kolass, Benjamin Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berlin (DE)];
Wittich, Justus, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frankfurt am Main (DE)];
BMF ProConsulting AG (CHE-104.127.516), in Basel, Revisionsstelle;
Agbaba, Klaudia, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.
Numero di pubblicazione: 6458198, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung Evidenz, in Arlesheim, CH-280.7.013.066-3, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 7, Publ. 5692334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Dr. Heinz, von Basel, in Dornach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohn, Anneka, deutsche Staatsangehörige, in Dornach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].