Informazioni su Hans-Jörg Logo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans-Jörg Logo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2958409, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Duni AG, in Risch, CHE-103.311.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, Publ. 1630935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Logo, Hans-Jörg, von Erschwil, in Küssnacht am Rigi, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4477536, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 21, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'687 vom 30.04.2008. Duni AG, in Risch, CH-170.3.000.400-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 21, Publ. 4464264).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Logo, Hans-Jörg, von Erschwil, in Küssnacht am Rigi, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4464264, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Duni AG, in Risch, CH-170.3.000.400-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2007, S. 19, Publ. 4026032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Siegfried Paul, von Saint-Sulpice VD, in Saint-Sulpice VD, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meuser, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Bramsche (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Logo, Hans-Jörg, von Erschwil, in Küssnacht am Rigi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.