Informazioni su Agon Ljatifi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Agon Ljatifi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005448686, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein der Humanitären Fond des Ost-Kosovas - Preshevë, Bujanoc, Medvegjë, in Zollikon, CHE-331.971.651, Verein (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, S.0, Publ. 1538169).
Statutenänderung:
03.04.2016. 18.03.2018. 27.03.2022.
Name neu:
Verein der Humanitären Fond - Preshevë, Bujanoc, Medvegjë.
Sitz neu:
Wetzikon (ZH).
Domizil neu:
Motorenstrasse 100a, 8620 Wetzikon ZH.
Zweck neu:
Der Verein ist konfessionell und politisch neutral. Er verfolgt ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist in der ganzen Schweiz tätig. Das Ziel des Vereins ist z.B. durch Linderung der schweren sozialen und wirtschaftlichen Lage beizutragen. Die Sicherung des Existenzminimums für die wirtschaftlich gefährdeten Familien soll gewährleistet werden. Förderung von Bildung und Erziehung. Bereitstellung von Lebensmitteln für Bedürftige. Unterstützt das Entstehen von Objekten, die für die Allgemeinheit in Preshevë, Bujanoc und Medvegjë von Bedeutung sind. Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen und Erträge aller Art. [bisher: Mittel: Sammeln von finanziellen Mitteln von den Mitbürgern im Exil.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memeti, Dzelal, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ismaili, Enver, von Zwingen, in Laufen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ismaili, Skender, serbischer Staatsangehöriger, in Eschenbach SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jashari, Ismet, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salihi, Adem, serbischer Staatsangehöriger, in Eiken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salihu, Salih, serbischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adnan, Imeri, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ljatifi, Agon, serbischer Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bektasi, Amet, serbischer Staatsangehöriger, in Rüti (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramizi, Arsim, von Galgenen, in Dürnten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerimi, Faton, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ibrahimi, Miftar, von Bauma, in Wila, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.