Informazioni su Daniel Lischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Lischer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Lischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004675862, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
as zwöi gmbh, in Schöftland, CHE-424.046.733, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, S.0, Publ. 2113439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Michel, von Langenbruck, in Muhen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lischer, Daniel, von Grosswangen, in Schöftland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004675861, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
as pferdestall gmbh, in Schöftland, CHE-114.363.745, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2015, S.0, Publ. 2163851).
Statutenänderung:
27.06.2019.
Sitz neu:
Muhen.
Domizil neu:
Nidermattstrasse 8, 5037 Muhen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lischer, Daniel, von Grosswangen, in Schöftland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Michel, von Langenbruck, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2114567, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AS Pferdestall GmbH, in Hunzenschwil, CHE-114.363.745, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2008, S. 1, Publ. 4545112).
Statutenänderung:
12.03.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Alex, von Langenbruck, in Hunzenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schneider-Ernst, Madeleine, von Langenbruck und Kölliken, in Hunzenschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Michel, von Langenbruck, in Muhen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lischer, Daniel, von Grosswangen, in Schöftland, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.