Informazioni su Bernhard Lippuner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Lippuner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005242617, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
insieme Ostschweiz, in St. Gallen, CHE-112.463.005, Verein (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, S.0, Publ. 4254895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lippuner, Bernhard, von Grabs, in Walzenhausen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joller, Franziska, von Diepoldsau, in Malters, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birchmeier, Petra, von Würenlingen, in Gonten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem Vorstandsmitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi, Jurij, von Zürich, in St. Gallen, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäpper, Alfred, von Grabs, in St. Gallen, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer-Gander, Theresia Marie, von Dallenwil, in Oberegg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamminger, Claudia, von Chur, in Waldstatt, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischof, Silvia, von Eggersriet, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2604579, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
insieme Ostschweiz, in St. Gallen, CHE-112.463.005, Rosenbergstrasse 80, 9000 St. Gallen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.01.2001, 10.03.2015.
Zweck:
Unterstützen, Fördern und Koordinieren der Aktivitäten der Mitgliedsvereine sowie Erbringen von gemeinsamen Dienstleistungen an Menschen mit einer Beeinträchtigung und deren Angehörige und Wahrung der übergeordneten regionalen Interessen nach aussen.
Mittel:
Beiträge aus Art. 74 IVG, Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Dienstleistungen, Spenden, Legate, Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Lippuner, Bernhard, von Grabs, in Walzenhausen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaltegger, Anna Margaretha, genannt Margrith, von Thundorf, in Lustdorf (Thundorf), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschenmoser Kunz, Monika, von Balgach, in Goldach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Franziska, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unold-Graf, Rosmarie, von Landquart, in St. Josefen (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhenum Treuhand AG (CHE-107.976.948), in Altstätten, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6383484, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Haus zum Rebberg GmbH, in Lutzenberg, CH-300.4.015.167-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 4, Publ. 5108176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lippuner, Bernhard, von Grabs, in Lutzenberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Weymann, Rita, von Appenzell, in Romanshorn, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Lippuner-Weymann, Silvia, von Freienbach, in Walzenhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züger, Rita, von Altendorf, in Laupen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.