Informazioni su Christiane Melanie Lindemann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christiane Melanie Lindemann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005716298, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swisslinx International Ltd, in Zürich, CHE-113.035.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, S.0, Publ. 1835535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemann, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus-Dähler, Monika, von Appenzell und Zauggenried, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruedin, Caroline, von Le Landeron, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franke, Guus Paul Wilhelm, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruedin, Olivier, von Le Landeron, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005716297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swisslinx AG, in Zürich, CHE-105.250.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemann, Christiane Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus-Dähler, Monika, von Appenzell und Fraubrunnen, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruedin, Caroline, britische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franke, Guus Paul Wilhelm, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
McAvoy, Judith, von Murten, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Salvenach, in Altendorf];
Ruedin, Olivier, von Le Landeron, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sager, Stefanie, von Langnau am Albis, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].
Numero di pubblicazione: 2243777, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Thinktank Consulting and Training AG, in Gaiserwald, CHE-400.519.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1255661).
Statutenänderung:
24.06.2015.
Firma neu:
Saxxon Handels AG.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, vorwiegend mit Getränken. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern, pachten und verpachten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemann, Christiane Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baum, Jacqueline, deutsche Staatsangehörige, in Eilenburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hasler, Karl, von Altstätten, in Gossau SG, Direktor, mit Einzelunterschrift.