Informazioni su Ursula Limacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Limacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5758612, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Verein Christlicher Treffpunkt, in Baar, CH-170.6.000.082-3, Verein (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2007, S. 18, Publ. 3907726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher, Ursula, von Schüpfheim, in Baar, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringli, Christian, von Laufen-Uhwiesen, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spalinger, Werner, von Marthalen und Ennenda, in Baar, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Zug, Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Britt, Roland, von Obstalden, in Hagendorn, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Puglia, Elézer, brasilianischer Staatsangehöriger und italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Matthias, von Oberegg, in Baar, Aktuar des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bishop, Daniel, von Heimiswil, in Zug, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Stephan, von Unterstammheim, in Cham, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3907726, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Verein Christlicher Treffpunkt, in Baar, CH-170.6.000.082-3, Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus durch Verkündigung und gemeinnütziges Engagement, Verein (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2004, S. 17, Publ. 2179216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boom, Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Markus, von Hünenberg, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Stephan, von Unterstammheim, in Cham, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Limacher, Ursula, von Schüpfheim, in Baar, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirt, Beatrice, von Rüfenach, in Walchwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringli, Christian, von Laufen-Uhwiesen, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2179216, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Verein Christlicher Treffpunkt, Sitz Baar, Ausbreitung des Evangeliums durch innere und äussere Mission, Verein (SHAB Nr. 46 vom 09.03.1998, S. 1657).
Statutenänderung:
15.03.2003.
Zweck Neu:
Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus durch Verkündigung und gemeinnütziges Engagement, Aufbau und Förderung christlicher Gemeinden nach dem Vorbild der Bibel als Gefässe für die gemeinnützigen Aktivitäten, gemeinnütziges Engagement gegenüber einem offenen Bestimmungskreis im In- und Ausland wie Einzel-, Familien- und Paarberatung, Kinder- und Jugendarbeit, Hilfe für alte, einsame oder bedürftige Menschen, Rehabilitation und Betreuung von notleidenden Menschen, Spital- und Gefängnisseelsorge sowie Entwicklungszusammenarbeit;
kann Liegenschaften erwerben, veräussern, bebauen, belasten, mieten und vermieten sowie Hypotheken aufnehmen.
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Geändert:
Boom, Johan, Heimat Niederlande, in Unterägeri, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Spalinger, Werner, Heimat Marthalen, Ennenda, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Neu:
Baumgartner, Markus, Heimat Hünenberg, in Baar, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Ursula, Heimat Schüpfheim, in Baar, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Stephan, Heimat Unterstammheim, in Cham, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Hess, Peter, Heimat Huttwil, in Hünenberg, Präsident mit Einzelunterschrift];
[Limacher, Christoph, Heimat Schüpfheim, in Baar, Mitglied mit Einzelunterschrift].