Informazioni su Hubert Walter Lieb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hubert Walter Lieb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005376918, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Rathaus Sempach, in Sempach, CHE-437.182.179, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Josef Anton, genannt Joe, von Sempach, in Sempach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lieb, Hubert, von Sempach, in Sempach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühlmann, Rolf, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005003608, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Suva, in Luzern, CHE-108.955.179, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922590).
Rechtliche Grundlagen:
Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) vom 20.03.1981 (SR 832.20), Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung vom 30.05.2008, Reglement über die Organisation der Schweizerischen Unfallversicherung (Organisationsreglement Suva) vom 10.06.2016, Geschäftsordnung des Suva-Rates (GOSR) vom 01.07.2020. [bisher: Rechtliche Grundlagen: Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) vom 20.03.1981 (SR 832.20), Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung vom 30.05.2008, Reglement über die Organisation der Schweizerischen Unfallversicherung (Organisationsreglement Suva) vom 10.06.2016, Geschäftsordnung des Suva-Rates (GOSR) vom 11.11.2016.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bopp, Rico, von Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brun, Rolf, von Luzern, in Eschenbach LU, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lieb, Hubert Walter, von Sempach, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramser, Matthias, von Kreuzlingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Liberto, Marco Oliver, von Egerkingen, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Alexander Matthias, von Biel/Bienne, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otto, Philipp Emanuel, von Zürich, in Bourg-en-Lavaux, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Thoroddsen, Tryggvi, isländischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3357673, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Rathaus Sempach, in Sempach, CHE-437.182.179, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2011, Publ. 6303248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Fritz, von Sempach, in Sempach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Franz, von Sempach, in Sempach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ineichen, Josef Anton, genannt Joe, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lieb, Hubert, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG (CH-100.3.015.332-1)].