Informazioni su Frederico Antonio Liberi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frederico Antonio Liberi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005964148, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PFS Pension Fund Services AG, in Opfikon, CHE-109.426.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877201).
Statutenänderung:
01.02.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'350'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].
Aktien neu:
13'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 9'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Sandro, von Villmergen, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubler, Martin, von Wängi, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdlinger Zoller, Scott, von Nesslau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Urs, von Mels, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liberi, Frederico, von Zollikon, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005818175, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PFS Pension Fund Services AG, in Opfikon, CHE-109.426.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793215).
Statutenänderung:
28.06.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liberi, Frederico, von Zollikon, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005627551, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorge Priora, in Opfikon, CHE-110.211.154, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573486).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danninger, Ilona, von Onsernone, in Altendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liberi, Frederico, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].