Informazioni su Dr. Charles Liatowitsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Charles Liatowitsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5309980, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
KOBELLA LIMITED, in Basel, CH-270.3.003.446-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2002, S. 5, Publ. 3985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Dr. Charles, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liatowitsch, Dr. Felix, von Basel, in Basel, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3968986, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Schweizerische Israelitische Emanzipationsstiftung, in Basel, CH-270.7.001.362-2, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 7, Publ. 3676550).
Urkundenänderung:
15.03.2007.
Name neu:
SCHWEIZERISCHE ISRAELITISCHE EMANZIPATIONS-STIFTUNG.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Stiftungsrat:
mindestens 5 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guth, Prof. Dr. Hans, von Zürich, in Basel, Präsident des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernstein, Dr. Moritz, von Basel, in Basel, Mitglied des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Dr. Rolf, von Genf, in Muri b. Bern, Mitglied des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohn, Michael, von Weinigen ZH, in Zürich, Mitglied des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liatowitsch, Dr. Charles, von Basel, in Binningen, Mitglied des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothschild, David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Kuratoriums, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guth, Andreas, von Basel und Zürich, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donath, Dr. Alfred, von Chamblon, in Chêne-Bourg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Kuratoriums];
Dreyfus, Vladimir, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Kuratoriums];
Rothschild, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Kuratoriums];
Rosenstein, Gabrielle, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2762050, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sapriva-Verwaltungs AG, in Basel, CH-270.3.004.617-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2002, S. 5, Publ. 3989).
Firma neu:
Sapriva-Verwaltungs AG in Liq.. Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 28.02.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Dr. Charles, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liatowitsch, Dr. Felix, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].