Informazioni su Didier Guy Lévy
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Didier Guy Lévy
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005841573, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Steinform Kistler AG Natursteinwerk, in Reichenburg, CHE-106.465.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stählin-Kistler, Bernadette, von Reichenburg, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lévy, Didier Guy, von Montcherand, in Crans-Montana, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thut, Stefan, von Seengen, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004873054, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Drimarti Sàrl, à Martigny, CHE-451.456.306, société à responsabilité limitée (No. FOSC 19 du 29.01.2019, Publ. 1004553667). [biffé: Selon déclaration du 23.04.2018, il est renoncé à un contrôle restreint].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lévy, Didier Guy, de Montcherand, à Crans-Montana, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), à Genève, organe de révision;
Bron, Laura, de Saint-Saphorin (Lavaux), à Froideville, avec procuration collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004840721, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Drision Sàrl, à Conthey, CHE-358.485.225, société à responsabilité limitée (No. FOSC 18 du 28.01.2019, Publ. 1004552613).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lévy, Didier, de Montcherand, à Crans-Montana, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bron, Laura, de Saint-Saphorin (Lavaux), à Froideville, avec procuration collective à deux.