Informazioni su Hugues Leuzinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hugues Leuzinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005072369, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Leuzinger Consult, à Biel/Bienne, CHE-477.779.159, entreprise individuelle (No. FOSC 6 du 10.01.2011, p.4, Publ. 5977846).
Nouveau siège:
Evilard.
Nouvelle adresse:
Chemin des Blanchards 3, 2533 Evilard.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuzinger, Hugues, de Glarus, à Evilard, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: de Netstal, à Biel/Bienne].
Numero di pubblicazione: 2655199, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Asurem SA, à Brügg, CHE-101.359.119, société anonyme (No. FOSC 168 du 01.09.2015, Publ. 2348999).
Nouvelle raison sociale:
Asurem SA en liquidation concordataire. Par décision du 02.02.2016, le juge unique compétent a homologué le concordat par abandon d'actifs proposé aux créanciers de la société.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bosch, Christian, de La Tène, à Colombier NE (Milvignes), avec signature collective à deux;
Zamora, Marcos, de Carouge (GE), à Concise, avec signature collective à deux;
Gasser, Dominik, de Zeiningen, à Muri b. Bern (Muri bei Bern), commissaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Nydegger, Thomas Hans, de Guggisberg, à Biel/Bienne, président, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature individuelle];
Leuzinger, Hugues, de Glarus, à Biel/Bienne, administrateur, sans droit de signature [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Nydegger Glatz, Tove Caroline, dite Calle, de Röthenbach im Emmental, à Magglingen/Macolin (Evilard), administratrice, sans droit de signature [précédemment: administratrice, avec signature collective à deux];
Luginbühl, AG für Sanierungen und Liquidationen ( CHE-110.267.485), à Lyss, liquidatrice [précédemment: commissaire].
Numero di pubblicazione: 1841009, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mérusa SA, à Brügg, CHE-101.359.119, société anonyme (No. FOSC 97 du 21.05.2014, Publ. 1513375).
Inscription ou modification de personne(s):
Leuzinger, Hugues, de Glarus, à Biel/Bienne, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur sans droit de signature];
Nydegger Glatz, Tove Caroline, dite Calle, de Röthenbach im Emmental, à Macolin (Evilard), administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: Nydegger Glatz, Tove Caroline dite Calle, de Röthenbach im Emmental et Guggisberg, administratrice sans droit de signature];
Bosch, Christian, de La Tène, à Colombier NE (Milvignes), avec signature collective à deux;
Zamora, Marcos, de Carouge GE, à Concise, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Figema SA (CHE-105.220.319), à Biel/Bienne, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Figema SA (CH-073.3.010.033-9)].