Informazioni su Dr. Oskar Leutwyler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Oskar Leutwyler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7103346, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gem Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.592-3, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2012, Publ. 6792586).
Name neu:
Gem Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.12.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Prof. Dr. Carl, von Rapperswil SG, in Küsnacht ZH, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rapperswil SG, Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leutwyler, Dr. Oskar, von Leimbach AG, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Taddei, Dr. Sergio, von Lugano, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6482140, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GPV Services AG, in Zug, CH-020.3.020.968-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, S. 0, Publ. 6256644).
Firma neu:
GPV Services AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.12.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwyler, Dr. Oskar, von Leimbach AG, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Prof. Dr. Carl, von Rapperswil SG, in Küsnacht ZH, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rapperswil SG, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5559654, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalvorsorge der Frigosuisse AG, in Basel, CH-270.7.000.984-2, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 10, Publ. 5189708).
Urkundenänderung:
08.02.2010.
Name neu:
Pensionskasse der Frigosuisse AG.
Organisation neu:
Stiftungsrat von mindestens 4 Mitgliedern, Revisionsstelle und evtl. Experte gemäss BVG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Ernst, von Limpach, in Wohlen bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutwyler, Oskar, von Leimbach AG, in Küsnacht ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wampfler, Ulrich genannt Ueli, von Lenk, in Fürigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Obbürgen].