Dr. Oskar Leutwyler
residente a Küsnacht, da Leimbach (AG) Mandati attuali: Pensionskasse der Frigosuisse AG in Liquidation, Personalstiftung der OFRAG Vertriebsgesellschaft Persone correlate: Jürg Isenschmid, Anita Kaufmann, Daniel Mathis e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Oskar Leutwyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Oskar Leutwyler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Oskar Leutwyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Oskar Leutwyler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oskar Leutwyler
Persone con il nome Oskar Leutwyler lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Oskar Leutwyler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oskar Leutwyler
Numero di pubblicazione: 7103346, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gem Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.592-3, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2012, Publ. 6792586).
Name neu:
Gem Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.12.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Prof. Dr. Carl, von Rapperswil SG, in Küsnacht ZH, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rapperswil SG, Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leutwyler, Dr. Oskar, von Leimbach AG, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Taddei, Dr. Sergio, von Lugano, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6482140, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GPV Services AG, in Zug, CH-020.3.020.968-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, S. 0, Publ. 6256644).
Firma neu:
GPV Services AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.12.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwyler, Dr. Oskar, von Leimbach AG, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Prof. Dr. Carl, von Rapperswil SG, in Küsnacht ZH, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rapperswil SG, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5559654, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalvorsorge der Frigosuisse AG, in Basel, CH-270.7.000.984-2, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 10, Publ. 5189708).
Urkundenänderung:
08.02.2010.
Name neu:
Pensionskasse der Frigosuisse AG.
Organisation neu:
Stiftungsrat von mindestens 4 Mitgliedern, Revisionsstelle und evtl. Experte gemäss BVG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Ernst, von Limpach, in Wohlen bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutwyler, Oskar, von Leimbach AG, in Küsnacht ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wampfler, Ulrich genannt Ueli, von Lenk, in Fürigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Obbürgen].