Informazioni su Roland Leutwiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Leutwiler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Leutwiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2925351, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GL Funds AG, in Erlenbach ZH, CHE-108.293.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2598439).
Statutenänderung:
03.06.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehring, Martin, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Gino, von Erlenbach ZH, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leutwiler, Roland, von Erlenbach ZH und Birrwil, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bass, Beat, von Val Müstair, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Matthias, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eberle, Markus, von Häggenschwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2296995, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Munay Foundation (Munay Stiftung), in Arosa, CHE-460.497.385, c/o Roland Leutwiler, Chalet Muchetta, 7050 Arosa, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
29.05.2015.
Zweck:
Gemeinnützige Tätigkeit in den Bereichen Soziales, Natur, Gesundheit, Bildung und Sport.
Die Stiftung will finanzielle Mittel beschaffen und wie folgt verwenden:
Sozialprojekte für Kinder oder Behinderte durchführen oder unterstützen sowie Menschen in Notlagen temporär unterstützen, Projekte zur nachhaltigen Erhaltung der Natur und des Umweltschutzes durchführen oder unterstützen, Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung und der Persönlichkeitsentwicklung durchführen oder unterstützen, Nachwuchsmannschaften oder gemeinnützige Organisationen in Ballsport- und Wintersportarten unterstützen. Die Mittel können weltweit eingesetzt werden und es müssen nicht alle Bereiche berücksichtigt werden. Es ist zudem die periodische Ausrichtung eines 'Munay-Preises' an Personen, Organisationen oder Institutionen möglich, welche sich um den Stiftungszweck dienliche Belange verdient gemacht haben. Die Stiftung ist gemeinnützig und verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Leutwiler, Roland, von Erlenbach ZH, in Arosa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morales Salazar, Shara Marcela, mexikanische Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung (CHE-101.942.655), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1998083, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GL Funds AG, in Erlenbach ZH, CHE-108.293.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1956299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Rolf, von Eggersriet, in Bubikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kazanci, Engin, von Illnau-Effretikon, in Opfikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutwiler, Roland, von Erlenbach ZH und Birrwil, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Matthias, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bode, Jörg, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.