Informazioni su Urs Leutenegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Leutenegger
Ultimi comunicati FUSC: Urs Leutenegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6196684, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
InstaControl AG, in Winterthur, CH-020.3.027.369-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 27, Publ. 5770872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Daniel, von Willisau Stadt, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Urs, von Münchwilen TG, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4238720, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Urs Leutenegger GmbH, in Frauenfeld, CH-440.4.016.603-9, Elektrokontrollen nach Niederspannungs- Installationsverordnung (NIV), Qualitätssicherung bei Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Netzbetreiberinnen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 06.10.2003, S. 14, Publ. 1202254).
Statutenänderung:
26.11.2007.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer-Leutenegger, Sylvia, von Münchwilen TG, in Frauenfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Urs, von Münchwilen TG, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 1202254, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Urs Leutenegger GmbH, in Frauenfeld, Kleiberweg 34, 8500 Frauenfeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2003.
Zweck:
Elektrokontrollen nach Niederspannungs- Installationsverordnung (NIV), Qualitätssicherung bei Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Netzbetreiberinnen, Elektroplanungen, Beratungen Sicherheit und Energie, Schulung, Elektroinstallationen sowie Handel mit Elektrobedarf. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiter veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Leutenegger, Urs, von Münchwilen TG, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Meyer-Leutenegger, Sylvia, von Münchwilen TG, in Frauenfeld, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.