Informazioni su Daniel Leuenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Leuenberger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Leuenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005432292, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 127 du 03.07.2020, Publ. 1004927697).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1004927697, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 24 du 03.02.2011, p.4, Publ. 6015582).
Nouvelle adresse:
Rue du Crêt 34, 2740 Moutier.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Rebeuvelier, administrateur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1004554089, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PBImmob SA, précédemment à Genève, CHE-308.288.734, société anonyme (du 12.02.2014, Publ. 1341427).
Modification des statuts:
05.12.2018.
Nouveau siège:
Moutier.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Hôtel-de-Ville 8, 2740 Moutier.
Nouveau but:
L'achat, la rénovation, la location, la gestion locative, la construction, la promotion, la vente de tous biens meubles et immeubles, à l'exclusion des opérations immobilières assujetties à la LFAIE, sauf à produire les pièces annexes ad hoc. La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou de rachat de titres ou de droits sociaux, de fusions, d'alliance ou d'association en participation. Et plus généralement, toute prestation de service connexe à l'objet social. Telles qu'opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement en Suisse et à l'étranger.
Inscription ou modification de personne(s):
Petchot-Bacqué, Jean-Pierre, de Genève, à Genève, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président;
Petchot-Bacqué-Gaumétou, Anne-Marie, ressortissante française, à Genève, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président.