Informazioni su Dr. Agnes Leu
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Agnes Leu
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2904765, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spitex-Verein Gossau, in Gossau ZH, CHE-104.898.938, Verein (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2010, S. 16, Publ. 5639998).
Name neu:
Spitex-Verein Gossau in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.04.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Hans, von Bubikon und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Monika, von St. Gallenkappel, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Agnes, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident des Vorstandes und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kundert, Claudia, von Hombrechtikon, in Gossau ZH, Vizepräsidentin des Vorstandes und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2870799, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Grüneck, in Gossau ZH, CHE-107.368.720, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Mathias, von Steffisburg, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Agnes, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graves, Gioi, von Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brauchli, Marco, von Wigoltingen, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1430309, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Grüneck, in Gossau ZH, CHE-107.368.720, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1179381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Heinz, von Hittnau, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veraguth Bamert, Sylvia, von Thusis, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, Beat, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kundert, Heinz, von Hombrechtikon, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Agnes, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Susanne, von Pfäfers, in Seegräben, mit Kollektivunterschrift zu zweien.