Informazioni su Peter Lerch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Lerch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Lerch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3349313, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SINSCOM GmbH, in Baar, CHE-181.021.101, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1022467).
Firma neu:
SINSCOM GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.01.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Peter, von Wynigen, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2377657, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VOLCAFE Ltd, in Winterthur, CHE-111.738.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2168187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Peter, von Wynigen, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1222719, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VOLCAFE Ltd, in Winterthur, CHE-111.738.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, Publ. 933323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solorzano Manica, Bianca, mexikanische Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van der Wild, Jankees, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Barzuna Caamaño, Fernando, costa-ricanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Hegglin, Hans, von Menzingen, in Hausen am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistler, Marcel, von Hasle bei Burgdorf, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hettlingen];
Lerch, Peter, von Wynigen, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.