Informazioni su Felix Lenz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Felix Lenz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4151848, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Raiffeisenbank Albula, in Tiefencastel, CH-350.5.000.331-3, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte in allen bankgemässen Formen zu tätigen. Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 10, Publ. 3751376).
Statutenänderung:
2.06.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Albula Genossenschaft.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Banca Raiffeisen Alvra societat cooperativa).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augustin, Aurelio, von Alvaschein, in Mon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ardüser, Franco, von Alvaneu, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossi, Hermann, von Brienz/Brinzauls, in Brienz/Brinzauls, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casutt, Rinaldo, von St. Martin, in Surava, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Hans, von Davos, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochholdinger, Heinrich, von Winterthur und Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barandun, Jakob, von Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenberger, Hanspeter, von Birmensdorf ZH, in Savognin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lenz, Felix, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollegger, Thomas, von Alvaneu, in Alvaneu Dorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3003734, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Raiffeisenbank Albula, in Tiefencastel, CH-350.5.000.331-3, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte in allen bankgemässen Formen zu tätigen, Genossenschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2005, S. 10, Publ. 2695740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spescha, Martin, von Pigniu, in Valbella (Vaz/Obervaz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Felix, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Raiffeisenbank Albula, in T i e f e n c a s t e l, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.1999, S. 5350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Urs, von Wil AG, in Filisur, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balzer, Erwin von Schmitten GR, in Schmitten GR , Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engler, Leo, von Brienz/Brinzauls, in Surava, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ardüser, Franco, von Alvaneu, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baltermia Peder, Antona, in Salouf, in Salouf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossi, Hermann, von Brienz/Brinzauls, in Brienz/Brinzauls, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casutt, Rinaldo, von St .
Martin, in Surava, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Conrad, Hans, von Davos, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochholdinger, Heinrich, von Winterthur und Filisur, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lenz, Felix, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung:
Thomann-Frank, Leo, von Pfäfers, in Parsonz (Riom- Parsonz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spescha, Martin, von Pigniu, in Valbella (Vaz/Obervaz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geronimi-Tiefenthal, Renata, von Alvaneu, in Alvaneu, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahn, Hanni, von Frutigen, in Bergün/Bravuogn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parpan, Gion Giusep, von Vaz/Obervaz, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lähner-Kobel , Katharina, von Lauperswil und Zürich, in Riom (Riom-Parsonz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber, Johann, von Rossa, in Schmitten GR, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.