Informazioni su Christoph Lendi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Lendi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6649434, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Enz Technik AG, in Giswil, CH-140.3.000.146-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 11, Publ. 5172642).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PartnerAudit GmbH, in Hergiswil NW (CH-150.4.000.512-3), Revisionsstelle;
Enz, Albert, von Giswil, in Sachseln, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Enz-Rohrer, Heidy, von Giswil, in Sachseln, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lendi, Christoph, von Walenstadt, in Zollikon, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Lendi, Andreas, von Walenstadt, in Sissach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lendi, Alex, von Walenstadt, in Sevelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen und Zobrist Treuhand AG (CH-150.3.001.989-8), in Stansstad, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6650342, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Enz Holding AG, in Sachseln, CH-140.3.002.744-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2012, S. 0, Publ. 6633262).
Statutenänderung:
17.04.2012.
Sitz neu:
Giswil.
Domizil neu:
Schwerzbachstrasse 10, 6074 Giswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Albert, von Giswil, in Sachseln, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Enz, Adelheid, von Giswil, in Sachseln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lendi, Christoph, von Walenstadt, in Zollikon, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Lendi, Andreas, von Walenstadt, in Sissach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lendi, Alex, von Walenstadt, in Sevelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6649432, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Alben Immobilien AG, in Giswil, CH-140.3.001.176-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 15, Publ. 5175450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Albert, von Giswil, in Sachseln, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Enz-Rohrer, Adelheid, von Giswil, in Sachseln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lendi, Christoph, von Walenstadt, in Zollikon, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Lendi, Andreas, von Walenstadt, in Sissach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lendi, Alex, von Walenstadt, in Sevelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.