Informazioni su Thomas Matthias Leitner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Thomas Matthias Leitner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004482053, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Traceon AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-112.662.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1890255).
Statutenänderung:
04.10.2018.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Traceon SA) (Traceon Ltd.).
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Verenastrasse 4B, 8832 Wollerau. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenti, Thierry Antoine, von Uznach, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Leitner, Thomas Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5816306, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
sopit GmbH, in Uster, CH-020.4.029.652-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 29, Publ. 5020576).
Statutenänderung:
03.09.2010.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
c/o Thomas Leitner, Rebhaldenstrasse 5, 8303 Bassersdorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Uster].
Numero di pubblicazione: 5020576, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CLB INFORMATIK GMBH, in Dällikon, CH-020.4.029.652-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2004, S. 19, Publ. 2471594).
Statutenänderung:
24.02.2009.
Firma neu:
sopit GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
c/o Leitner Thomas, Seestrasse 110, 8610 Uster.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Claudio, von Cham, in Dällikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Baumgartner, Josef Albin, von Cham, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.