Informazioni su Manuel Leitner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Manuel Leitner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006119029, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HEFTI. HESS. MARTIGNONI. Zürich AG, in Zürich, CHE-105.331.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2024, Publ. 1006055564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Manuel, von Beatenberg, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parla, Gianni, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Quarti, Helene, von Onsernone, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1006050811, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Energy Consulting GmbH (Energy Consulting Sàrl) (Energy Consulting Sagl) (Energy Consulting Ltd liab Co), in Kriens, CHE-249.700.938, Horwerstrasse 79, 6010 Kriens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.06.2024.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Energie und technische Gebäudeausrüstung sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
Handel mit Immobilien und Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen, ausgenommen sind dabei sämtliche Geschäfte, welche eine Bewilligung nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland voraussetzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 03.06.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Leitner, Manuel, von Beatenberg, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005984654, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Energie Studio GmbH, bisher in Rümlang, CHE-471.535.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650270).
Statutenänderung:
21.02.2024.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Altenburgerstrasse 49, 5200 Brugg AG.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Manuel, von Beatenberg, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bözberg].