Informazioni su Christian Valdemar Vinge Leisner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Valdemar Vinge Leisner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006032937, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PhysioBalance Thalwil GmbH, in Thalwil, CHE-356.601.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4327263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Julie, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: dänische Staatsangehörige];
Leisner, Christian, von Thalwil, in Thalwil, mit Einzelunterschrift [bisher: dänischer Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: HR02-1005585119, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CDR-Life AG, in Schlieren, CHE-255.051.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Christian, von Thalwil, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: dänischer Staatsangehöriger];
Bingel-Erlenmeyer, Rouven, von Thalwil, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Biswas, Swethajit, britischer Staatsangehöriger, in Newmarket (GB), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004612337, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CDR-Life AG, in Schlieren, CHE-255.051.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565027).
Statutenänderung:
03.04.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 211'110.00 [bisher: CHF 180'360.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 211'110.00 [bisher: CHF 180'360.00].
Aktien neu:
211'110 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 180'360 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisner, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bingel-Erlenmeyer, Rouven, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borras Porras, Leonardo, costa-ricanischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Schulthess Rechberg, Konstantin, von Zürich, in Zollikon, Direktor, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].