Informazioni su Mark Andreas Leinemann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mark Andreas Leinemann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006083359, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
value.ad.network Suisse AG, in Kreuzlingen, CHE-113.329.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, S.0, Publ. 6593114).
Domizil neu:
Gaissbergweg 5, 8280 Kreuzlingen. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leinemann, Mark Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2251663, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
springwater Group GmbH, in Kreuzlingen, CHE-112.142.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1185245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leinemann, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6117462, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
PetParty GmbH, in Kreuzlingen, CH-073.4.016.230-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 16, Publ. 5293646).
Statutenänderung:
14.02.2011.
Firma neu:
springwater Group GmbH.
Zweck neu:
Konzeption, Betreuung und Abwicklung von Seminar-, Weiterbildungs- und Veranstaltungen jeglicher Art, Durchführung von Consulting-, Interim Management- und Coachingmandaten sowie Bereitstellung dieses Seminar-, Consulting-, Interim Management- und Coaching-Know-hows für Drittunternehmen. Des Weiteren Gewinnung, Ausbildung und Koordination von Seminarreferenten, Consultants und Coaches, ausserdem Beratung, Betreuung und Konzeption von gleichartigen oder anderen Unternehmen im In- und Ausland.
Stammkapital neu:
CHF 38'000.00 [bisher: CHF 37'000.00]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leinemann, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 37'000.00];
BÖHMLER PARTNERS GROUP GmbH (HRB 182583), in München (DE), Gesellschafterin, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
NUMEN Beratungs-UG (haftungsbeschränkt) (HRB 189770), in Gröbenzell (DE), Gesellschafterin, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meidert, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Böhmler, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Meidert, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.