Informazioni su Jörg Leimgruber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jörg Leimgruber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3433223, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Hammerschmiede Seengen, in Seengen, CHE-221.199.279, c/o Jörg Leimgruber, Unterdorfstrasse 26, 5707 Seengen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2015. 06.06.2016.
Zweck:
Instandstellung des wassergetriebenen Hammerwerkes, dessen Fortbestand sowie Demonstrationen für Besucher.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Subventionen und Sponsorenbeiträge sowie Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Leimgruber, Jörg, von Zürich, in Seengen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Sandmeier, Rudolf, von Seengen, in Seengen, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gehrig, Alice, von Schlossrued, in Seengen, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Einzelunterschrift;
Wildi, Marianne, von Schafisheim, in Meisterschwanden, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Bruder, Jörg, von Seengen, in Seengen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Johann-Rudolf (gennant Hansruedi), von Sarmenstorf, in Meisterschwanden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zuckschwert, Richard, von Staufen, in Staufen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2288883, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Alesa AG, in Seengen, CHE-102.193.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.18 vom 26.01.2012, Publ. 6521410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimgruber, Jörg, von Zürich, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, Aktuar, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift und Leimgruber, Robert Samuel, von Zürich, in Seengen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimgruber, Christoph, von Zürich, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift] und Weber, Richard, von Reigoldswil, in Reigoldswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4118470, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Alesa AG, in Seengen, CH-400.3.907.045-4, Präzisionswerkzeuge usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2004, S. 1, Publ. 2368846).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimgruber, Jörg, von Zürich, in Seengen, Präsident und Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Direktor];
Leimgruber, Robert Samuel, von Zürich, in Seengen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident und Direktor];
Veenstra, Henderik, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Oberägeri];
Leimgruber, Christoph, von Zürich, in Seengen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lehner, Daniel, von Gränichen, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien.