Informazioni su Lorenz Lehner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Lorenz Lehner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lorenz Lehner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005296594, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Genossenschaft Oberengadiner Lehrlingshaus, in Samedan, CHE-107.057.131, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voneschen, Georg, von Felsberg, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluor, Ralf, von La Punt-Chamues-ch, in La Punt-Chamues-ch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehner, Lorenz, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
De Stefani, Fausto, von Aranno, in Müstair (Val Müstair), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Florineth, Andrea, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riedi, Hans Jakob, von Ilanz/Glion, in S-chanf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simonelli, Gian Carlo, von Zürich, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschenett, Mirco, von Val Müstair, in Val Müstair, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Molettieri, Michel, von Brusio, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005237381, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Engatech AG, in Pontresina, CHE-107.049.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005070371).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.06.2021 gemäss Vermögensübertragungsvertrag mit Inventar vom 24.06.2021 Sachanlagen, Materialvorräte und Fahrzeuge zum Preis von CHF 676'500.00, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 476'500.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Jürg, von Maienfeld, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Lorenz, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004628621, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Genossenschaft Oberengadiner Lehrlingshaus, in Samedan, CHE-107.057.131, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2018, Publ. 1004517763).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfli, Samuel, von Homburg, in Bever, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Winterthur, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Püntener, Remo, von Erstfeld, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lehner, Lorenz, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Harbott, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Samedan, mit Kollektivunterschrift zu zweien.