Informazioni su Reto Laubscher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Laubscher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005588995, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RMB Engineering AG Winterthur, in Winterthur, CHE-439.423.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295272).
Domizil neu:
Rudolfstrasse 37, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hupfer, Fabian, von Rothenburg, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Reto, von Kriens, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Disler, Mark, von Stäfa, in Embrach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duss, Alexander, von Sempach, in Hildisrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laubscher, Reto, von Zürich, in Nürensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3656071, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leplan AG, in Winterthur, CHE-107.593.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707023).
Domizil neu:
Seidenstrasse 27, 8400 Winterthur. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 11.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Laubscher, Reto, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Matthias, von Volketswil, in Buch am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bührer, Benjamin, von Stetten SH, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tillenkamp, Frank, von Seuzach, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand Thoma & Graf AG (CHE-107.084.139), in Bischofszell, Revisionsstelle.
Zweigniederlassung neu:
Luzern (CHE-153.574.211) [bisher: Luzern (CH-100.9.796.645-7)].
Numero di pubblicazione: 6989248, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leplan AG, in Winterthur, CH-020.3.004.776-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, Publ. 6371226).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
End, Lukas, von Luzern, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Hunziker, Paul, von Moosleerau, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brügger, Matthias, von Volketswil, in Buch am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Laubscher, Reto, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.