Informazioni su Oskar Anton Laubi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oskar Anton Laubi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005401931, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RBM Immobilien GmbH, in Wettswil am Albis, CHE-111.698.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubi, Oskar, von Zürich, in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubi, Regina, von Zürich, in Wettswil am Albis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005228094, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unitours Holding AG, in Wettswil am Albis, CHE-100.203.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650908).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der UT Management AG, in Wettswil am Albis (CHE-103.779.917), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 819'646.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 93'230.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubi, Oskar, von Zürich, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004940395, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vetrum AG, in Wettswil am Albis, CHE-104.131.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, S.0, Publ. 3546437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubi, Oskar, von Zürich, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.