Informazioni su Dr. Uwe Lauber
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Uwe Lauber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005718703, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MAN Energy Solutions Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.814.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005652443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morosoli, Christian, von Vaglio, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Plettenberg, Robin, deutscher Staatsangehöriger, in Finnentrop (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosik, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfsburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004929039, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MAN Energy Solutions Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.814.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Park, Dr. Peter Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach/Isartal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pflüger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Horgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Birolini, Giovanni Renzo, von Lugano, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1975267, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 4'086 vom 28.01.2015MAN Diesel & Turbo Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.814.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1964471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .