Informazioni su Christian Laube
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Laube
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004704777, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Marenco AG, in Pfäffikon, CHE-108.576.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, S.0, Publ. 3083469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laube, Christian, von Lengnau AG, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Martin, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004705340, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
nowak engineering GmbH, in Spreitenbach, CHE-112.424.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, S.0, Publ. 1619637). [Herr Christian Laube war nie Gesellschafter].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laube, Christian, von Lengnau AG, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Martin, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1352233, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
nowak engineering GmbH, in Spreitenbach, CHE-112.424.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2012, Publ. 6640692).
Statutenänderung:
24.01.2014. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nowak, Giuliana, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marenco AG (CHE-108.576.416), in Pfäffikon, Gesellschafterin, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Laube, Christian, von Lengnau AG, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Nowak, Claude, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].