Informazioni su Mohammed Noureddine Larini
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mohammed Noureddine Larini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005761430, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
M. N. LARINI SA, in Unterägeri, CHE-101.482.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larini, Mohammed Noureddine, marokkanischer Staatsangehöriger, in Tanger (MA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Heinz-Peter, von St. Gallen, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005342258, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
M. N. LARINI SA, in Unterägeri, CHE-101.482.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisculm, Brida Carlina, von Sumvitg, in Torremolinos (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larini, Mohammed Noureddine, marokkanischer Staatsangehöriger, in Tanger (MA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 929285, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Evisa AG, in Zug, CH-170.3.013.759-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 31, Publ. 5083864).
Statutenänderung:
12.06.2013.
Firma neu:
M. N. LARINI SA.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larini, Mohammed Noureddine, marokkanischer Staatsangehöriger, in Tanger (MA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bisculm, Brida Carlina, von Sumvitg, in Torremolinos (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Heinz-Peter, von St. Gallen, in Unterägeri, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].