Informazioni su William H. Largent
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: William H. Largent
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005657579, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Veeam Software Group GmbH, in Baar, CHE-449.611.046, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005320085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largent, William H., amerikanischer Staatsangehöriger, in Galena, OH (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Manatschal, Andri, von Val Müstair, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wong, Mark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Windermere, FL (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004862915, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Veeam Software Group GmbH, in Baar, CHE-449.611.046, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baronov, Andrei, russischer Staatsangehöriger, in Horw, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Largent, William H., amerikanischer Staatsangehöriger, in Galena, OH (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Manatschal, Andri, von Val Müstair, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winkel, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004835966, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Veeam Software Group GmbH, in Baar, CHE-449.611.046, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732593).
Statutenänderung:
17.02.2020. [Mit Statutenänderung vom 17.02.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Largent, William H., amerikanischer Staatsangehöriger, in Galena, OH (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].