Informazioni su Gian Paolo Lardi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gian Paolo Lardi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006130399, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Repower Moesano SA, in Grono, CHE-303.626.427, Via Ca' Rossa 3, 6537 Grono, società anonima (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
03.09.2024.
Scopo:
La società ha come scopo la produzione, la trasmissione, la distribuzione, il commercio e la vendita di energia, nonché la fornitura di servizi direttamente o indirettamente correlati. La società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, può partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero e può esercitare ogni attività commerciale direttamente o indirettamente collegata al suo scopo sociale. La società può acquistare, gravare, vendere e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Essa può anche concedere finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi e stipulare garanzie e fideiussioni a favore di filiali e di terzi.
Capitale azionario:
CHF 150'000.00.
Capitale azionario liberato:
CHF 150'000.00.
Azioni:
150'000 azioni nominative da CHF 1.00 limitate secondo lo statuto.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni agli azionisti avvengono per lettera o per e-mail agli indirizzi indicati nel libro delle azioni.
Limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Con dichiarazione del 10.09.2024 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Roth, Michael, da Solothurn, in Samedan, presidente, con firma collettiva a due;
Lardi, Gian Paolo, da Poschiavo, in Poschiavo, membro, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: HR02-1005637691, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wasserkraftwerke Weinfelden AG, in Weinfelden, CHE-102.009.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardi, Gian Paolo, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinhoff, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Llorenç Del Penedes / Tarragona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005507713, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Repartner Produktions AG, in Poschiavo, CHE-355.286.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344652).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Michael Christian, von Solothurn, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lardi, Gian Paolo, von Poschiavo, in Poschiavo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].