Informazioni su Dr. iur. Bernardo Lardi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. iur. Bernardo Lardi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005605704, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Ortlieb von Brandis GmbH, in Chur, CHE-109.405.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, S.0, Publ. 6922572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardi, Dr. Bernardo, von Poschiavo, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 82 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alessa Holding AG (CHE-255.438.507), in Lachen, Gesellschafterin, mit 330 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 248 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
R. Sulzer Beteiligungen Chur GmbH (CHE-112.294.205), in Chur, Gesellschafterin, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: R. Sulzer Beteiligungen Chur GmbH (CH-350.4.001.665-0)];
Lardi, Mauro, von Poschiavo, in Lachen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004950484, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Lago Verwaltungen GmbH, in Chur, CHE-101.329.578, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S.12, Publ. 4962272).
Domizil neu:
c/o Angela Lardi, Lochertstrasse 23, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardi, Dr. Bernardo, von Poschiavo, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 223 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi-Lazzarini, Angela, von Poschiavo und Samedan, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 177 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lardi, Ursina, von Poschiavo, in Berlin (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7043964, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Alpenplan AG, in Chur, CH-350.3.011.271-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011, Publ. 6425042).
Firma neu:
Alpenplan AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.01.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Dr. Bernardo, von Poschiavo, in Chur, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].