Informazioni su Michelle Ange Lardeau
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michelle Ange Lardeau
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3564083, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fradkof SA, in Zug, CHE-114.361.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2346773).
Firma neu:
Fradkof SA in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.05.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fradkoff, Serge, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardeau, Michelle Ange, französische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1893869, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fradkof SA, in Zug, CHE-114.361.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 22, Publ. 5671318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simonnet, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dubosson, Sylvie, französische Staatsangehörige, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Mitglied der Generaldirektion, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardeau, Michelle Ange, französische Staatsangehörige, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4541244, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fradkof SA, in Zug, CH-170.3.032.300-3, c/o Dr. Markus Zwicky, Gartenstrasse 4, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2008.
Zweck:
Erstellung von Produkten im Bereich der Tischkunst;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich.
Eingetragene Personen:
Simonnet, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lardeau, Michelle Ange, französische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fradkoff, Serge, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dubosson, Sylvie, französische Staatsangehörige, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Mitglied der Generaldirektion, mit Einzelunterschrift;
Planicosa SA (CH-660-0377-985-6), in Genève, Revisionsstelle.