Informazioni su Bruno Lanter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Lanter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3820331, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
chrisign GmbH, in Weinfelden, CHE-109.377.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3265347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanter, Christoph, von Steinach, in Märstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Lanter, Bruno, von Steinach, in Weinfelden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MetroComm AG (CHE-109.397.193), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Schnetzer, Natal, von Uzwil, in St. Margrethen SG (St. Margrethen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2290959, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wasserkraftwerke Weinfelden AG, in Weinfelden, CHE-102.009.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1560911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanter, Bruno, von Steinach, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erismann, Daniel, von Zürich und Beinwil am See, in Dottikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1387673, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SWISSDONUTS GMBH, in Weinfelden, CHE-112.459.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1214155).
Firma neu:
SWISSDONUTS GMBH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanter, Christoph, von Steinach, in Märstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Lanter, Bruno, von Steinach, in Weinfelden, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].