Informazioni su Gerald Langof
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerald Langof
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6370958, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MEBA CNC-Fertigungstechnik AG, in Neuenhof, CH-400.3.000.915-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 2, Publ. 5004162).
Statutenänderung:
27.09.2011.
Zweck neu:
Maschinenbau und Bearbeitung von Maschinenkomponenten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand AG Lenzburg (CHE-103.746.970), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, von Hausen AG, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: 4539124, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MEBA CNC-Fertigungstechnik AG, in Neuenhof, CH-400.3.000.915-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 2, Publ. 3384952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaufelberger, Thomas, von Fischenthal, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4539134, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Prodinvest AG, in Neuenhof, CH-170.3.024.709-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 2, Publ. 3385112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaufelberger, Thomas, von Fischenthal, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].