Informazioni su Dieter Langhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dieter Langhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4043705, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bretscher + Jud AG, in Zumikon, CHE-108.113.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2004, Publ. 2302718).
Statutenänderung:
16.01.2018.
Sitz neu:
Oberstammheim.
Domizil neu:
Hauptstrasse 74, 8477 Oberstammheim.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau von Weinkellern und Raumgestaltung sowie Handel und Vertrieb von Weinkellerbau-Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jud, Arthur, von Schänis, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jean Frei Revisions- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langhard, Dieter, von Oberstammheim, in Oberstammheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bretscher, Christian, von Küsnacht (ZH) und Winterthur, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3725972, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
AC Bau GmbH, in Hallau, CH-290.4.015.289-1, Tätigkeiten als Akkord- und Bauunternehmung insbesondere die Ausführung von Mauer- und Schalungsbauten sowie Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 14, Publ. 3158900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langhard, Urs, von Oberstammheim, in Oberstammheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langhard, Dieter, von Oberstammheim, in Oberstammheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.