Informazioni su Christian Joachim Lange
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Joachim Lange
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6232130, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Weidmann Electrical Technology AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.048.045-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 16, Publ. 5576966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Robert, von Rüti ZH, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lange, Christian Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piovan, Ugo Maria Giancarlo, italienischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Marcel Hermann, von Appenzell, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Exner, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallenkappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gareus, Patrik Rudolf, von Münchwilen TG, in Benken SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heldmaier, Gianni, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Ernst & Young AG].
Numero di pubblicazione: 3984638, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Weidmann Transformerboard Systems AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.048.045-7, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Materialien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2007, S. 11, Publ. 3916214).
Statutenänderung:
7.06.2007.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Weidmann ETEA Management Services AG, in Rapperswil-Jona (CH-320.3.045.588-2), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 508'712.-- und Fremdkapital von CHF 406'508.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Weidmann Systems International AG, in Rapperswil-Jona (CH-320.3.044.447-9), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 25'068'768.-- und Fremdkapital von CHF 21'040'136.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Weidmann Electrical Technology AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heldmaier, Gianni, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Kohler, Robert, von Rüti ZH, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lange, Christian Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Rudolf, von Kaltbrunn, in Schmerikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Marcel Hermann, von Appenzell, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Daniel, von Glarus, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Franziska, von Glarus und Sumiswald, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Olivier, von Zug, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3911934, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Weidmann Systems International AG, bisher in Rapperswil SG, CH-320.3.044.447-9, Handel mit technischen Produkten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2006, S. 9, Publ. 3490408).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Dr. Daniel, von Glarus, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona];
Augsburger, Alfons, von Zürich, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona];
Exner, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona];
Lange, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona];
Löffel, Hansjürg, von Müntschemier, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil SG].