Informazioni su Giuseppe Landolfi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Giuseppe Landolfi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004846860, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FAM ENGINEERING AG, in Oberentfelden, CHE-368.249.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123833).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolfi, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Markovski-Projceska, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Bickenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kölliken].
Numero di pubblicazione: 3959293, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
P+S Haus AG, in Oberentfelden, CHE-105.169.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3945185).
Statutenänderung:
11.12.2017.
Firma neu:
Casa Angelo AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolfi, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Kölliken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Landolfi, Erina, von Kölliken, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2953569, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Arte Innovazione GmbH, in Oberentfelden, CHE-104.236.909, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2011, Publ. 5991244).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Traumhaus AG (neu:
Arte Küchen AG), in Othmarsingen (neu: Oberentfelden) (CHE-103.594.884), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolfi, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Kölliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolfi, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Kölliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].