Informazioni su Paul Landmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Landmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1692511, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591417).
Statutenänderung:
22.08.2014.
Firma neu:
Hubacher Immobilien AG.
Zweck neu:
Erwerben, Halten, Verwalten, Entwickeln, Erstellen, Veräussern sowie Mieten und Vermieten von Immobilien im In- und Ausland;
kann Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art erwerben und veräussern, diese dauernd verwalten, Finanzierungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften zugunsten von verbundenen Unternehmen eingehen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg und Malans, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Landmann, Paul, von Niederwil AG, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zeder, Urs, von Hergiswil bei Willisau, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Medina, Daniel, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1692513, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Möbel Hubacher Betriebs AG, in Rothrist, CHE-162.325.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1581751).
Statutenänderung:
22.08.2014.
Firma neu:
Möbel Hubacher AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg, in Gersau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landmann, Paul, von Niederwil AG, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeder, Urs, von Hergiswil bei Willisau, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Medina, Daniel, von Erlenbach ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Medina, Juan Antonio, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6270814, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CH-400.3.004.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, S. 2, Publ. 6039264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boeckh, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Scherz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg und Malans, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Landmann, Paul, von Niederwil AG, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.