Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Möbel Hubacher AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.2014
Cancellazione dal registro delle imprese
15.05.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rothrist
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.038.386-2
IDI/IVA
CHE-162.325.345
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verwaltung, Erstellung, Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften - unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere des BewG) - sowie Handel mit und Fabrikation von Möbeln, vollständigen Aussteuern, Haushaltsgegenständen sowie Import und Export von Waren aller Art; kann Gastronomiebetriebe führen und Events durchführen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen - unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere des BewG) -, ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interesse dieser Gruppe berücksichtigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 28.10.2015 | 14.05.2020 | |
LB Treuhand AG | Zofingen | 30.06.2014 | 27.10.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Möbel Hubacher Betriebs AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Nichts lieber als das. | - | cancellata | 52427/2016 |
Ultimi comunicati FUSC: Möbel Hubacher AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004890819, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-162.325.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847847). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Möbel Svoboda AG, in Jonschwil (CHE-107.270.334), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004847847, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-162.325.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004826309).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrecht, Rudolf, von Balsthal, in Balsthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welte, Reto, von Kaisten, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brozovic, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lefort, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Lutry, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Seifert, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004826309, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-162.325.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrecht, Rudolf, von Balsthal, in Balsthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welte, Reto, von Kaisten, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosin, Ivan, von Bönigen, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wels (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lefort, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brozovic, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seifert, Nikola, österreichische Staatsangehörige, in Wels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.